序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 王莉君 | 99.2% | 49.6万人民币 |
2 | 刘国彪 | 0.2% | 0.1万人民币 |
3 | 刘胜群 | 0.2% | 0.1万人民币 |
4 | 张茶香 | 0.2% | 0.1万人民币 |
5 | 伍苏花 | 0.2% | 0.1万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
王莉君
|
|
2 |
刘胜群
|
|
3 |
张茶香
|
|
4 |
伍苏花
|
|
5 |
刘国彪
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-06-20 | 联络员备案 |
谌敬生 *** 备案手机:***
|
谌敬生 *** 备案手机:***
|
2 | 2020-07-17 | 联络员备案 |
谌敬生 *** 备案手机:***
|
谌敬生 *** 备案手机:***
|
3 | 2019-01-28 | 法定代表人变更 |
谌敬生
|
王莉君
|
4 | 2019-01-28 | 业务范围变更 |
1、葛根种植及销售、 2、政策允许的农副产品购销(不含专营审批项目)、 3、葛根种植专业技术培训、推广、咨询服务。
|
1、葛根种植及销售、 2、政策允许的农副产品购销(不含专营审批项目)、 3、葛根种植专业技术培训、推广、咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
5 | 2017-06-05 | 联络员备案 |
谌敬生 备案手机:*****
|
谌敬生 备案手机:*****
|
6 | 2016-07-14 | 联络员备案 |
刘翔 备案手机:*****
|
谌敬生 备案手机:*****
|
7 | 2016-05-30 | 联络员备案 |
谌敬生 备案手机:*****
|
刘翔 备案手机:*****
|