序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 蒋敦辉 | 66.66667% | 100万人民币 |
2 | 杨传艺 | 3.33333% | 5万人民币 |
3 | 向彬 | 3.33333% | 5万人民币 |
4 | 杨海清 | 3.33333% | 5万人民币 |
5 | 武正华 | 3.33333% | 5万人民币 |
6 | 彭应斌 | 3.33333% | 5万人民币 |
7 | 孟祖成 | 3.33333% | 5万人民币 |
8 | 杨爱军 | 2.66667% | 4万人民币 |
9 | 杨燕青 | 2.66667% | 4万人民币 |
10 | 彭建成 | 2.66667% | 4万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
蒋敦辉
|
|
2 |
杨求金
|
|
3 |
杨传艺
|
|
4 |
武正华
|
|
5 |
向彬
|
|
6 |
杨爱军
|
|
7 |
孟祖成
|
|
8 |
杨燕青
|
|
9 |
杨良湖
|
|
10 |
彭应斌
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-07-06 | 联络员备案 |
蒋敦辉 *** 备案手机:***
|
蒋敦辉 *** 备案手机:***
|
2 | 2020-06-30 | 联络员备案 |
蒋敦辉 *** 备案手机:***
|
蒋敦辉 *** 备案手机:***
|
3 | 2019-07-01 | 联络员备案 |
蒋敦辉 *** 备案手机:***
|
蒋敦辉 *** 备案手机:***
|
4 | 2019-06-29 | 联络员备案 |
蒋敦辉 *** 备案手机:***
|
蒋敦辉 *** 备案手机:***
|
5 | 2018-06-29 | 联络员备案 |
蒋敦辉 *** 备案手机:***
|
蒋敦辉 *** 备案手机:***
|