序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 肖勇 | 100% | 500.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
肖勇
|
|
2 |
苏为
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-10-12 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李贵鲜 [退出]
|
肖勇 [新增]
|
2 | 2022-10-12 | 法定代表人变更 |
李贵鲜
|
肖勇
|
3 | 2022-10-12 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李贵鲜
|
肖勇
|
4 | 2022-10-12 | 章程备案 |
无
|
2022-10-11法人变更为肖勇,股权变更成肖勇,经理变更成肖勇,董事变更为肖勇
|
5 | 2022-10-12 | 股东变更 |
李贵鲜 [退出]
|
肖勇 [新增]
|
6 | 2020-08-11 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
李贵鲜
|
7 | 2020-08-11 | 章程备案 |
无
|
2020-08-11住所(经营场所变更)、任命李贵鲜为经理
|
8 | 2020-08-11 | 地址变更 |
湖南省怀化市新晃县大字湾安置区1幢501房
|
湖南省怀化市新晃侗族自治县老晃城汽修厂安置区1栋7号
|
9 | 2020-08-11 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
李贵鲜
|
10 | 2019-05-15 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
郑明金
|
李贵鲜
|