序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 谢刚 | 60% | 600.0万人民币 |
2 | 杨维 | 40% | 400.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
谢刚
|
|
2 |
杨维
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-12-09 | 章程备案 |
无
|
2021-11-30修改章程第三章第六条
|
2 | 2021-12-09 | 法定代表人变更 |
蒋道勇
|
谢刚
|
3 | 2021-12-09 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
蒋道勇 [退出]
|
谢刚 [新增]
|
4 | 2021-12-09 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
邱华 [退出]
|
杨维 [新增]
|
5 | 2021-12-09 | 股东变更 |
蒋道勇 , [退出]邱华 [退出]
|
谢刚 , [新增]杨维 [新增]
|
6 | 2021-09-07 | 章程备案 |
无
|
2021-08-21公司住所:由湖南省怀化市芷江侗族自治县芷江镇窑湾塘村十一组十八号更改为湖南省怀化市芷江侗族自治县岩桥镇岩桥村白果台组
|
7 | 2021-09-07 | 地址变更 |
湖南省怀化市芷江侗族自治县芷江镇窑湾塘村十一组十八号
|
湖南省怀化市芷江侗族自治县岩桥镇岩桥村白果台组
|
8 | 2021-07-03 | 联络员备案 |
杨维 *** 备案手机:***
|
杨维 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
9 | 2019-02-25 | 联络员备案 |
李姿慧 *** 备案手机:***
|
杨维 *** 备案手机:***
|