序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 杨媛媛 | 100% | 200.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
杨媛媛
|
|
2 |
王庚叶
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
怀化尚品餐饮服务有限公司第五分公司
|
吴小平 | 2016-10-20 |
2 |
怀化尚品餐饮服务有限公司第二分公司
|
王庚叶 | 2016-10-13 |
3 |
怀化尚品餐饮服务有限公司怀化第四分公司
|
李爱堂 | 2016-10-11 |
4 |
怀化尚品餐饮服务有限公司怀化第一分公司
|
肖洪英 | 2016-09-28 |
5 |
怀化尚品餐饮服务有限公司怀化第三分公司
|
杨召弟 | 2016-09-28 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-06-29 | 联络员备案 |
杨媛媛 *** 备案手机:***
|
杨媛媛 *** 备案手机:***
|
2 | 2019-06-23 | 联络员备案 |
杨媛媛 *** 备案手机:***
|
杨媛媛 *** 备案手机:***
|