序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 刘国荣 | 40% | 312.0万人民币 |
2 | 唐大平 | 20% | 156.0万人民币 |
3 | 韩学勤 | 20% | 156.0万人民币 |
4 | 谌业琦 | 20% | 156.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
杨良贤
|
|
2 |
唐大平
|
|
3 |
韩学勤
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-08-17 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
唐大平 [退出]
|
谌兵 [新增]
|
2 | 2022-08-17 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
杨良贤 [退出]
|
谌兵 [新增]
|
3 | 2022-08-17 | 法定代表人变更 |
杨良贤
|
谌兵
|
4 | 2018-05-29 | 法定代表人变更 |
刘国荣
|
杨良贤
|
5 | 2017-12-12 | 经营范围变更 |
稻谷、水果、政策允许的中药材种植及销售;家畜、家禽养殖及销售;政策允许的农副产品收购销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
稻谷、水果、政策允许的中药材种植、加工及销售;家畜、家禽养殖、加工及销售;政策允许的农副产品收购、加工及销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
6 | 2016-06-15 | 联络员备案 |
邓涛 备案手机:*****
|
杨良贤 备案手机:*****
|