序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 冯晖 | 77.94118% | 530万人民币 |
2 | 杨花圆 | 4.41176% | 30万人民币 |
3 | 蒋美生 | 4.41176% | 30万人民币 |
4 | 杨龙君 | 4.41176% | 30万人民币 |
5 | 李才华 | 4.41176% | 30万人民币 |
6 | 单雁峰 | 4.41176% | 30万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
冯晖
|
|
2 |
杨花圆
|
|
3 |
杨龙君
|
|
4 |
单雁峰
|
|
5 |
蒋美生
|
|
6 |
李才华
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-04-07 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2021-04-062021年4月7日提交章程修正案。
|
2 | 2020-06-22 | 法定代表人变更 |
冯双林
|
冯晖
|
3 | 2020-06-09 | 联络员备案 |
冯双林 *** 备案手机:***
|
冯晖 *** 备案手机:***
|