序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-01-14 | 负责人变更 |
郑凯文 [退出]
|
郑月南 [新增]
|
2 | 2021-01-14 | 联络员备案 |
郑琳 *** 备案手机:***
|
胡明 *** 备案手机:***
|
3 | 2020-06-22 | 联络员备案 |
胡亚林 *** 备案手机:***
|
郑琳 *** 备案手机:***
|
4 | 2020-06-01 | 联络员备案 |
胡亚林 *** 备案手机:***
|
胡亚林 *** 备案手机:***
|
5 | 2020-05-29 | 联络员备案 |
胡亚林 *** 备案手机:***
|
胡亚林 *** 备案手机:***
|