序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-08-05 | 负责人变更 |
向维 [退出]
|
杨凡 [新增]
|
2 | 2020-06-01 | 联络员备案 |
唐瑾 *** 备案手机:***
|
袁琳 *** 备案手机:***
|
3 | 2018-10-12 | 负责人变更 |
邓建华 [退出]
|
向维 [新增]
|
4 | 2016-05-10 | 联络员备案 |
彭正军 备案手机:*****
|
唐瑾 备案手机:*****
|