序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 肖湘恩 | 98% | 980万人民币 |
2 | 邓轩吾 | 2% | 20万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
肖湘恩
|
|
2 |
肖湘感
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-03-18 | 财务负责人 |
赵亿东 ***
|
肖湘恩 ***
|
2 | 2020-03-18 | 股东变更 |
毛晚庄 , [退出]肖湘恩
|
邓轩吾 , [新增]肖湘恩
|
3 | 2019-10-25 | 股东变更 |
肖伟 [退出]
|
毛晚庄 , [新增]肖湘恩 [新增]
|
4 | 2019-10-25 | 经营范围变更 |
工业智能机械制造;机械设备安装、租赁、售后服务;现代农机设计、技术研****、检测、检验;互联网及智能创新制造;电子商务技术研****与应用;农业科技研****、创新产品升级制造与检测、检验;生物技术研****。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
矿山机械研****、生产、销售;机械设备安装、租赁、售后服务;现代农机设计、技术研****、检测、检验;互联网及智能创新制造;电子商务技术研****与应用;农业科技研****、创新产品升级制造与检测、检验;生物技术研****。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
5 | 2019-10-25 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司(自然人独资)
|
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
6 | 2019-10-25 | 法定代表人变更 |
肖伟
|
肖湘恩
|
7 | 2019-10-08 | 股东变更 |
肖伟
|
肖伟
|
8 | 2019-10-08 | 注册资本变更 |
5000万人民币
|
1000.000000万人民币( - 80% )
|
9 | 2018-12-26 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘湘波
|
肖湘感
|
10 | 2018-12-26 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘湘波 [退出]
|
肖湘感 [新增]
|