序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 刘拥军 | 81.57895% | 775.0万人民币 |
2 | 谢仙青 | 18.42105% | 175.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
刘拥军
|
|
2 |
谢仙青
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-06-30 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
肖志贤 [退出]
|
谢仙青 [新增]
|
2 | 2022-06-30 | 股东变更 |
刘拥军 ,肖志贤 [退出]
|
刘拥军 ,谢仙青 [新增]
|
3 | 2022-06-30 | 章程备案 |
无
|
2022-06-30修改章程全部内容
|
4 | 2021-07-27 | 注册资本变更 |
50万人民币
|
1000.000000万人民币( + 1900% )
|
5 | 2021-07-27 | 股东变更 |
刘拥军 ,肖志贤
|
刘拥军 ,肖志贤
|
6 | 2021-07-27 | 章程备案 |
无
|
2021-07-26修改章程全部内容。
|
7 | 2020-11-13 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘拥军 [退出]
|
肖志贤 [新增]
|
8 | 2020-11-13 | 法定代表人变更 |
肖志贤
|
刘拥军
|
9 | 2020-11-13 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
刘拥军
|
10 | 2020-10-31 | 联络员备案 |
蔡丹丹 *** 备案手机:***
|
吴璇 *** 备案手机:*** (网上办理)
|