序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 禹时艳 | 100% | 208.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
禹时艳
|
|
2 |
蒋俐芝
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-04-29 | 联络员备案 |
禹时艳 *** 备案手机:***
|
禹时艳 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
2 | 2018-12-13 | 股东变更 |
湖南省卓凡文化传播有限公司 , [退出]刘韶辉 , [退出]周宗凡 , [退出]朱新娥 [退出]
|
禹时艳 [新增]
|
3 | 2018-12-13 | 财务负责人 |
|
禹时艳 ***
|
4 | 2018-12-13 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李天乐 [退出]
|
禹时艳 [新增]
|
5 | 2018-12-13 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
朱新娥 [退出]
|
蒋俐芝 [新增]
|
6 | 2018-12-13 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(自然人独资)
|
7 | 2018-12-13 | 法定代表人变更 |
李天乐
|
禹时艳
|
8 | 2018-12-03 | 联络员备案 |
朱新娥 *** 备案手机:***
|
禹时艳 *** 备案手机:***
|
9 | 2016-05-12 | 联络员备案 |
备案手机:*****
|
朱新娥 备案手机:*****
|