序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 何仕莲 | 100% | 1000.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
何仕莲
|
|
2 |
杨亚妮
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-08-02 | 注册资本变更 |
100万人民币
|
1000.000000万人民币( + 900% )
|
2 | 2021-08-02 | 章程备案 |
无
|
2021-07-26提交新的公司章程。
|
3 | 2021-08-02 | 股东变更 |
何仕莲
|
何仕莲
|
4 | 2019-06-25 | 地址变更 |
娄底市娄星区乐坪东街工行娄底市分行院内
|
湖南省娄底市娄星区春园商业步行街0007幢7-10078室
|
5 | 2018-11-26 | 经营范围变更 |
在法律、法规、政策允许范围内从事拍卖经营活动;根据各级人民法院授权在有效期内从事司法委托拍卖活动。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
在法律、法规、政策允许范围内从事拍卖经营活动;根据各级人民法院授权在有效期内从事司法委托拍卖活动;商务信息咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
6 | 2018-11-26 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
肖楚明 [退出]
|
杨亚妮 [新增]
|
7 | 2017-11-27 | 股东变更 |
胡建红 [退出]
|
何仕莲 [新增]
|
8 | 2017-11-27 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
胡建红 [退出]
|
何仕莲 [新增]
|
9 | 2017-11-27 | 董事备案 |
胡建红 [退出]
|
何仕莲 [新增]
|
10 | 2017-11-27 | 投资人(股权)变更 |
胡建红 出资 100万人民币; [退出]
|
何仕莲 出资 100万人民币; [新增]
|