序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 湖南君道投资管理有限公司 | 44% | 2640.0万人民币 |
2 | 湖南国凌资产管理有限公司 | 43% | 2580.0万人民币 |
3 | 湖南于湘为峰物业有限责任公司 | 13% | 780.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
邓阳国
|
|
2 |
邓玉其
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-09-30 | 股东变更 |
湖南大林投资有限公司 , [退出]湖南大晴投资控股有限公司 , [退出]湖南国凌资产管理有限公司 ,湖南辉灿节能科技有限公司 , [退出]湖南君道投资管理有限公司 ,湖南于湘为峰物业有限责任公司
|
湖南国凌资产管理有限公司 ,湖南君道投资管理有限公司 ,湖南于湘为峰物业有限责任公司
|
2 | 2021-09-30 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘自华 [退出]邓阳国李向群 [退出]
|
邓阳国
|
3 | 2021-09-30 | 联络员备案 |
邓继海 *** 备案手机:***
|
邓玉其 *** 备案手机:***
|
4 | 2021-09-30 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
邓阳国
|
邓阳国
|
5 | 2021-09-30 | 章程备案 |
无
|
2021-09-24新章程
|
6 | 2021-09-30 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
颜道成 [退出]
|
邓玉其 [新增]
|
7 | 2021-09-22 | 联络员备案 |
邓继海 *** 备案手机:***
|
刘红青 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
8 | 2021-09-22 | 联络员备案 |
刘红青 *** 备案手机:***
|
邓继海 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
9 | 2018-05-08 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2018-05-02修改原章程第四章第五条、第五章第六条。
|
10 | 2018-05-08 | 股东变更 |
湖南大林投资有限公司 ,湖南大晴投资控股有限公司 ,湖南国凌资产管理有限公司 ,湖南辉灿节能科技有限公司 ,湖南君道投资管理有限公司
|
湖南大林投资有限公司 ,湖南大晴投资控股有限公司 ,湖南国凌资产管理有限公司 ,湖南辉灿节能科技有限公司 ,湖南君道投资管理有限公司 ,湖南于湘为峰物业有限责任公司 [新增]
|