序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李政和 | 75% | 7512.6万人民币 |
2 | 谭胜林 | 25% | 2504.2万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李政和
|
|
2 |
梁伦哲
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2017-06-23 | 联络员备案 |
刘敏 备案手机:*****
|
彭巍 备案手机:*****
|
2 | 2013-05-23 | 投资人(股权)变更 |
梁伦哲出资 2504.20000万元 人民币; [退出]李政和出资 7512.60000万元 人民币
|
谭胜林出资 2504.20000万元 人民币 ; [新增]李政和出资 7512.60000万元 人民币
|
3 | 2011-04-26 | 经营范围变更 |
为中小企业及个人向金融机构贷款提供担保、再担保和其他担保业务;项目投资;代理股权投资、债权投资、产权管理服务业务;提供财务、税务、法律、保险、信息方面的咨询服务。 (以上项目不含专营专控及限制项目,涉及行政许可经营的办理许可证或资质证后,方可经营)
|
|
4 | 2011-04-26 | 经营范围变更 |
|
在湖南省范围内办理贷款担保,票据承兑担保,贸易融资担保,项目融资担保,信用证担保,经监管部门批准的其他融资性担保业务;诉讼保全担保,投标担保、预付款担保、工程履约担保、尾付款如约赔付担保等履约担保业务,与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务,以自有资金进行投资。
|
5 | 2011-03-14 | 投资人(股权)变更 |
股东实际出资10016.0
|
股东实际出资10016.0
|
6 | 2010-07-28 | 投资人(股权)变更 |
股东实际出资10016.0
|
股东实际出资10016.0
|
7 | 2010-05-13 | 经营范围变更 |
为娄底市行政区域内中小企业及个人向金融机构贷款提供担保、再担保和其他担保业务;项目投资;代理股权投资、债权投资、产权管理服务业务;提供财务、税务、法律、保险、信息方面的咨询服务。 (以上项目不含专营专控及限制项目,涉及行政许可经营的办理许可证或资质证后,方可经营)
|
为中小企业及个人向金融机构贷款提供担保、再担保和其他担保业务;项目投资;代理股权投资、债权投资、产权管理服务业务;提供财务、税务、法律、保险、信息方面的咨询服务。 (以上项目不含专营专控及限制项目,涉及行政许可经营的办理许可证或资质证后,方可经营)
|
8 | 2010-04-02 | 投资人(股权)变更 |
股东实际出资6016.0
|
股东实际出资10016.0
|