序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 娄底市国有土地上房屋征收中心 | 93.75% | 375.0万人民币 |
2 | 娄底市金谷物业管理有限公司 | 6.25% | 25.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
曾建石
|
|
2 |
向建
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-11-25 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2020-10-28提交新的公司章程。
|
2 | 2020-11-25 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
向建
|
3 | 2020-11-25 | 经营期限 |
2001年2月21日 至 2021年2月21日
|
2001年2月21日 至 2031年2月21日
|
4 | 2020-11-25 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
曾建石
|
曾建石
|
5 | 2013-06-19 | 投资人(股权)变更 |
娄底市拆迁安置办公室出资 375.00000万元 人民币; [退出]娄底市金谷物业管理有限公司出资 25.00000万元 人民币
|
娄底市国有土地上房屋征收中心出资 375.00000万元 人民币 ; [新增]娄底市金谷物业管理有限公司出资 25.00000万元 人民币
|
6 | 2012-03-31 | 地址变更 |
娄底市娄星区湘阳东街
|
娄底市娄星区湘阳街(金谷市场主体楼4楼)
|
7 | 2011-04-11 | 法定代表人变更 |
彭武
|
曾建石
|
8 | 2010-04-02 | 法定代表人变更 |
肖孟立
|
彭武
|
9 | 2003-02-18 | 经营期限 |
|
2021-02-21
|
10 | 2001-05-14 | 法定代表人变更 |
陈光祥
|
肖孟立
|