序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-08-12 | 负责人变更 |
段文科 [退出]
|
李平锋 [新增]
|
2 | 2020-08-27 | 负责人变更 |
邹国平 [退出]
|
段文科 [新增]
|
3 | 2020-08-27 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
新化县梅苑开****区桥东街3号
|
湖南省娄底市新化县上渡街道上梅东路43号
|
4 | 2018-06-01 | 联络员备案 |
奉林 *** 备案手机:***
|
欧聪敏 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
5 | 2014-03-10 | 其他事项备案 |
黄志民
|
邹国平
|
6 | 2014-03-10 | 法定代表人变更 |
黄志民
|
邹国平
|