序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 文辉 | 100% | 201.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
文辉
|
|
2 |
聂玉枚
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-09-15 | 章程备案 |
无
|
2020-09-09见新章程。
|
2 | 2020-09-15 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
张伟光 [退出]
|
聂玉枚 [新增]
|
3 | 2020-09-15 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(自然人独资)
|
4 | 2020-09-15 | 股东变更 |
文辉 ,张伟光 [退出]
|
文辉
|
5 | 2020-06-28 | 地址变更 |
娄底市娄星区乐坪大道崇和中苑46栋1611
|
娄底市娄星区新星南路与湘中大道交叉口西北角(市交通局家属院)平安花园3栋802号
|
6 | 2020-06-28 | 财务负责人 |
易亮 ***
|
文辉 ***
|
7 | 2020-06-28 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李柯 [退出]
|
张伟光 [新增]
|
8 | 2020-06-28 | 股东变更 |
李柯 , [退出]文辉
|
文辉 ,张伟光 [新增]
|
9 | 2016-11-11 | 联络员备案 |
文辉 备案手机:*****
|
文辉 备案手机:*****
|