序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 聂辉 | 100% | 201.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
聂辉
|
|
2 |
聂辉煌
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
娄底雅居房地产营销策划有限公司石马分公司
|
刘刚 | 2019-01-22 |
2 |
娄底雅居房地产营销策划有限公司金谷分公司
|
吴清和 | 2018-12-26 |
3 |
娄底雅居房地产营销策划有限公司长青分公司
|
聂新龙 | 2018-07-17 |
4 |
娄底雅居房地产营销策划有限公司涟钢分公司
|
谢慧 | 2017-10-24 |
5 |
娄底雅居房地产营销策划有限公司月塘分公司
|
彭躲军 | 2017-06-13 |
6 |
娄底雅居房地产营销策划有限公司小科分公司
|
曾正华 | 2017-06-12 |
7 |
娄底雅居房地产营销策划有限公司扶青南路分公司
|
徐斌 | 2016-12-01 |
8 |
娄底雅居房地产营销策划有限公司勤政街分公司
|
谭亲理 | 2016-12-01 |
9 |
娄底雅居房地产营销策划有限公司民营分公司
|
胡摩西 | 2016-12-01 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2016-10-09 | 股东变更 |
刘德 , [退出]聂辉 ,聂新龙 , [退出]藤明元 [退出]
|
聂辉
|
2 | 2016-10-09 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘德 [退出]
|
聂辉 [新增]
|
3 | 2016-10-09 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
聂新龙 [退出]
|
聂辉煌 [新增]
|
4 | 2016-10-09 | 法定代表人变更 |
刘德
|
聂辉
|
5 | 2016-10-09 | 财务负责人 |
|
梁美兰
|
6 | 2016-10-09 | 投资人(股权)变更 |
聂辉 出资 48.24万人民币;藤明元 出资 46.23万人民币; [退出]刘德 出资 54.27万人民币; [退出]聂新龙 出资 52.26万人民币; [退出]
|
聂辉 出资 201( + 316.66667% )万人民币;
|
7 | 2016-10-09 | 监事备案 |
聂新龙 [退出]
|
聂辉煌 [新增]
|
8 | 2016-10-09 | 企业类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(自然人独资)
|
9 | 2016-10-09 | 联络员备案 |
刘德 备案手机:*****
|
聂辉 备案手机:*****
|
10 | 2016-10-09 | 董事备案 |
刘德 [退出]
|
聂辉 [新增]
|