序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 肖寒 | 60% | 300.0万人民币 |
2 | 彭凤勇 | 40% | 200.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
肖寒
|
|
2 |
彭凤勇
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-02-22 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
曾志辉 [退出]
|
彭凤勇 [新增]
|
2 | 2022-02-22 | 股东变更 |
宋文强 , [退出]曾志辉 [退出]
|
彭凤勇 , [新增]肖寒 [新增]
|
3 | 2022-02-22 | 法定代表人变更 |
宋文强
|
肖寒
|
4 | 2022-02-22 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
宋文强 [退出]
|
肖寒 [新增]
|
5 | 2022-02-22 | 章程备案 |
无
|
2022-02-16股东肖寒300万元,彭凤勇200万元,法人肖寒
|
6 | 2020-07-29 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2020-07-13注册资本500万元 宋文强300万元 曾志辉200万元
|
7 | 2020-07-29 | 股东变更 |
宋文强 ,曾志辉
|
宋文强 ,曾志辉
|
8 | 2020-07-29 | 注册资本变更 |
60万人民币
|
500.000000万人民币( + 733.33333% )
|
9 | 2020-06-23 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
彭凤勇 [退出]
|
曾志辉 [新增]
|
10 | 2020-06-23 | 财务负责人 |
肖寒 ***
|
宋文强 ***
|