序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-08-18 | 负责人变更 |
杨立辉 [退出]
|
刘艳 [新增]
|
2 | 2020-01-15 | 负责人变更 |
李谢标 [退出]
|
杨立辉 [新增]
|
3 | 2016-06-01 | 联络员备案 |
吕娟 备案手机:*****
|
李莉 备案手机:***** (网上办理)
|
4 | 2016-01-06 | 隶属企业名称变更 |
娄底星源(集团)电力建设有限公司
|
娄底星源电力建设集团有限公司
|
5 | 2016-01-06 | 名称变更 |
娄底星源(集团)电力建设有限公司韶光分公司
|
娄底星源电力建设集团有限公司韶光分公司
|
6 | 2016-01-06 | 负责人变更 |
李健文 [退出]
|
李谢标 [新增]
|