序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 卿爱晖 | 30.76923% | 400.0万人民币 |
2 | 阳向华 | 23.07692% | 300.0万人民币 |
3 | 曾稳平 | 23.07692% | 300.0万人民币 |
4 | 伍媛 | 23.07692% | 300.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
卿爱晖
|
|
2 |
阳文
|
|
3 |
曾稳平
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-06-19 | 章程备案 |
无
|
2020-06-05第三章第六条
|
2 | 2020-06-19 | 法定代表人变更 |
阳向华
|
卿爱晖
|
3 | 2020-06-19 | 股东变更 |
阳斌 , [退出]阳文 , [退出]阳向华 ,曾稳平
|
卿爱晖 , [新增]伍媛 , [新增]阳向华 ,曾稳平
|
4 | 2020-06-19 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
阳向华 [退出]
|
卿爱晖 [新增]
|
5 | 2020-06-04 | 联络员备案 |
阳向华 *** 备案手机:***
|
刘丽平 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
6 | 2019-06-10 | 联络员备案 |
阳向华 *** 备案手机:***
|
阳向华 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
7 | 2017-10-18 | 股东变更 |
阳斌 ,阳文 ,阳向华 ,阳小波 , [退出]曾稳平 ,周方剑 [退出]
|
阳斌 ,阳文 ,阳向华 ,曾稳平
|
8 | 2017-10-18 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
阳小波 [退出]
|
阳文 [新增]
|
9 | 2017-10-18 | 投资人(股权)变更 |
周方剑 出资 260万人民币; [退出]阳斌 出资 185万人民币;阳小波 出资 185万人民币; [退出]阳文 出资 185万人民币;曾稳平 出资 185万人民币;阳向华 出资 300万人民币;
|
阳斌 出资 300( + 62.16216% )万人民币;阳文 出资 300( + 62.16216% )万人民币;曾稳平 出资 300( + 62.16216% )万人民币;阳向华 出资 400( + 33.33333% )万人民币;
|
10 | 2017-10-18 | 监事备案 |
阳小波 [退出]
|
阳文 [新增]
|