序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李平 | 60% | 2100.0万人民币 |
2 | 李斌 | 20% | 700.0万人民币 |
3 | 李超 | 20% | 700.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李平
|
|
2 |
梁楚晚
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2016-06-29 | 联络员备案 |
涂超丽 备案手机:*****
|
李湘涛 备案手机:*****
|
2 | 2015-09-28 | 股东变更 |
李平
|
李斌 , [新增]李超 , [新增]李平
|
3 | 2015-09-28 | 企业类型变更 |
有限责任公司(自然人独资)
|
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
4 | 2015-09-28 | 经营范围变更 |
房地产开****(许可证有效期至2016年6月24日);焦炭、五金、建材销售。(以上不含专营专控及限制项目,涉及许可经营的办理许可证或资质证方可经营)
|
房地产开****(许可证有效期至2016年6月24日);焦炭、五金、建材销售。(以上不含专营专控及限制项目,涉及许可经营的办理许可证或资质证方可经营)
|
5 | 2015-09-28 | 投资人(股权)变更 |
李平 出资 3500万人民币;
|
李平 出资 2100( - 40% )万人民币;李斌 出资 700万人民币; [新增]李超 出资 700万人民币; [新增]
|
6 | 2014-06-13 | 股东变更 |
曹翰文 [退出]李平
|
李平
|
7 | 2014-06-13 | 企业类型变更 |
9230
|
9231
|
8 | 2014-06-13 | 法定代表人变更 |
曹翰文
|
李平
|
9 | 2014-06-13 | 投资人(股权)变更 |
曹翰文出资 2100.00000万元 人民币; [退出]李平出资 1400.00000万元 人民币 [退出]
|
李平出资 3500.00000万元 人民币
|
10 | 2014-03-14 | 股东变更 |
曹翰文李平刘良军 [退出]曾春仪 [退出]
|
曹翰文李平
|