序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 贺年锋 | 100% | 1000.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
贺年锋
|
|
2 |
赵新花
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-05-23 | 联络员备案 |
赵新花 *** 备案手机:***
|
贺年锋 *** 备案手机:***
|
2 | 2016-05-06 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
赵新花
|
3 | 2016-05-06 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2016-04-26修改原章程第十七条。
|
4 | 2016-05-06 | 监事备案 |
|
赵新花 [新增]
|
5 | 2016-05-06 | 经营范围变更 |
房地产开****、经营。(凭资质证经营)
|
房地产开****、经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
6 | 2015-04-10 | 股东变更 |
贺正春 [退出]赵新花 [退出]
|
贺年锋 [新增]
|
7 | 2015-04-10 | 投资人(股权)变更 |
赵新花出资 900.00000万元 人民币; [退出]贺正春出资 100.00000万元 人民币 [退出]
|
贺年锋出资 1000.00000万元 人民币
|
8 | 2015-04-10 | 法定代表人变更 |
赵新花
|
贺年锋
|
9 | 2015-04-10 | 企业类型变更 |
9230
|
9231
|