序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 福建闽梁置业有限公司 | 100% | 1000.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
林庆鸿
|
|
2 |
骆凯
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-04-14 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
陈小彬 [退出]
|
骆凯 [新增]
|
2 | 2022-04-14 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
文科 [退出]
|
林庆鸿 [新增]
|
3 | 2022-04-14 | 法定代表人变更 |
文科
|
林庆鸿
|
4 | 2021-12-02 | 法定代表人变更 |
康赞
|
文科
|
5 | 2021-12-02 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
康赞 [退出]
|
文科 [新增]
|
6 | 2020-12-07 | 法定代表人变更 |
胡志春
|
康赞
|
7 | 2020-12-07 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
胡志春 [退出]
|
康赞 [新增]
|
8 | 2020-09-28 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
南武斌 [退出]
|
陈小彬 [新增]
|
9 | 2020-08-27 | 法定代表人变更 |
单倍佩
|
胡志春
|
10 | 2020-08-27 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
单倍佩 [退出]
|
胡志春 [新增]
|