序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 娄底市鹏辉置业有限公司 | 93.22% | 1000万人民币 |
2 | 堆龙德庆区碧辉企业管理有限公司 | 2.5% | 26.818279万人民币 |
3 | 堆龙德庆区碧创企业管理有限公司 | 2.5% | 26.818279万人民币 |
4 | 吉首碧兴企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 1.78% | 19.094615万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李远军
|
|
2 |
吴楠
|
|
3 |
王昊
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-12-07 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
|
其他有限责任公司
|
2 | 2021-12-07 | 法定代表人变更 |
包兴建
|
李远军
|
3 | 2021-12-07 | 注册资本变更 |
1000万人民币
|
1072.731173万人民币( + 7.27312% )
|
4 | 2021-12-07 | 章程备案 |
无
|
2021-12-29提交新的公司章程。
|
5 | 2021-12-07 | 股东变更 |
娄底市鹏辉置业有限公司
|
堆龙德庆区碧创企业管理有限公司 , [新增]堆龙德庆区碧辉企业管理有限公司 , [新增]吉首碧兴企业管理咨询合伙企业(有限合伙) , [新增]娄底市鹏辉置业有限公司
|
6 | 2021-04-02 | 股东变更 |
娄底市鹏辉置业有限公司 ,娄底晟泰置业有限公司 [退出]
|
娄底市鹏辉置业有限公司
|
7 | 2021-04-02 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
贺有良 [退出]
|
吴楠 [新增]
|
8 | 2021-04-02 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
|
9 | 2021-02-04 | 法定代表人变更 |
叶瀚
|
包兴建
|
10 | 2021-02-04 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
王昊
|