序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 湖南吉大汉地产集团有限公司 | 51.00982% | 5192.8万人民币 |
2 | 谭文强 | 48.99018% | 4987.2万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
谭文强
|
|
2 |
吴超
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-11-09 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
谭吉康 [退出]
|
谭文强 [新增]
|
2 | 2021-11-09 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
谭文强 [退出]
|
吴超 [新增]
|
3 | 2021-11-09 | 法定代表人变更 |
谭吉康
|
谭文强
|
4 | 2020-09-15 | 股东或股份****起人改变姓名或名称变更 |
谭文强;湖南吉大汉房地产开****有限责任公司;
|
谭文强;湖南吉大汉地产集团有限公司; [名称变更]
|
5 | 2020-09-15 | 章程备案 |
无
|
|
6 | 2020-05-15 | 联络员备案 |
王兵 *** 备案手机:***
|
龙利辉 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
7 | 2020-03-18 | 章程备案 |
无
|
|
8 | 2020-03-18 | 股东变更 |
谭吉康 , [退出]谭文强
|
湖南吉大汉房地产开****有限责任公司 , [新增]谭文强
|
9 | 2020-03-18 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
其他有限责任公司
|
10 | 2020-01-14 | 注册资本变更 |
2180万人民币
|
10180.000000万人民币( + 366.97248% )
|