序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 童武 | 100% | 200.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
童武
|
|
2 |
童文
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-01-28 | 联络员备案 |
童武 *** 备案手机:***
|
童武 *** 备案手机:***
|
2 | 2019-06-25 | 联络员备案 |
童武 *** 备案手机:***
|
童武 *** 备案手机:***
|
3 | 2018-04-19 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
杨鹏 [退出]
|
童文 [新增]
|
4 | 2018-04-19 | 联络员备案 |
杨鹏 *** 备案手机:***
|
童武 *** 备案手机:***
|
5 | 2018-04-19 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(自然人独资)
|
6 | 2018-04-19 | 法定代表人变更 |
童武
|
童武
|
7 | 2018-04-19 | 财务负责人 |
邹松中 ***
|
童武 ***
|
8 | 2018-04-19 | 股东变更 |
陈忠辉 , [退出]童武 ,杨鹏 , [退出]杨应辉 , [退出]邹松中 [退出]
|
童武
|
9 | 2017-07-13 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
杨鹏 [退出]
|
童武 [新增]
|
10 | 2017-07-13 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
童武 [退出]
|
杨鹏 [新增]
|