序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 梁纶胜 | 51% | 861.39万人民币 |
2 | 贺海峰 | 49% | 827.61万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
梁纶胜
|
|
2 |
张鹏
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-07-26 | 联络员备案 |
刘燕妮 *** 备案手机:***
|
胥星煌 *** 备案手机:***
|
2 | 2021-07-26 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
江庆华
|
江庆华
|
3 | 2019-03-13 | 联络员备案 |
廖世伟 *** 备案手机:***
|
刘燕妮 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
4 | 2017-03-21 | 联络员备案 |
廖世伟 备案手机:*****
|
廖世伟 备案手机:***** (网上办理)
|
5 | 2015-12-17 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
江庆华
|
6 | 2015-12-17 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
江庆华 [退出]梁纶胜
|
梁纶胜
|
7 | 2015-12-17 | 经营范围变更 |
煤炭(至2015年5月8日止)、焦炭、炉料、生铁、钢材、矿石、铁合金、润滑油脂、建筑材料、煤机设备、五金机电、化工产品(不含危险物品)、废钢、政策允许的矿产品销售。
|
煤炭、焦炭、炉料、生铁、钢材、矿石、铁合金、润滑油脂、建筑材料、煤机设备、五金机电、化工产品(不含危险物品)、废钢、政策允许的矿产品销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
8 | 2015-12-17 | 经理备案 |
|
|
9 | 2015-12-17 | 董事备案 |
江庆华 [退出]梁纶胜
|
梁纶胜
|
10 | 2015-12-17 | 监事备案 |
|
江庆华 [新增]
|