序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 曾进粮 | 50% | 25.0万人民币 |
2 | 欧锡山 | 50% | 25.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
曾植荣
|
|
2 |
曾进粮
|
|
3 |
欧锡山
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-06-16 | 联络员备案 |
曾进粮 *** 备案手机:***
|
曾进粮 *** 备案手机:***
|
2 | 2022-06-13 | 联络员备案 |
曾进粮 *** 备案手机:***
|
曾进粮 *** 备案手机:***
|
3 | 2021-01-29 | 章程备案 |
无
|
2020-12-29第六章第二十四、二十五条
|
4 | 2021-01-29 | 法定代表人变更 |
曾进粮
|
曾植荣
|
5 | 2021-01-29 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
曾进粮 [退出]
|
曾植荣 [新增]
|