序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 刘建涛 | 18.0万人民币 | |
2 | 肖兰芝 | 16% | 64.0万人民币 |
3 | 刘娟华 | 40.0万人民币 | |
4 | 徐保丰 | 10.0万人民币 | |
5 | 刘学 | 10.0万人民币 | |
6 | 王有连 | 10% | 40.0万人民币 |
7 | 陈朗 | 10% | 40.0万人民币 |
8 | 张文波 | 1.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
黄斌
|
|
2 |
刘建涛
|
|
3 |
陈朗
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-05-12 | 注册资本变更 |
400万人民币
|
400.000000万人民币
|
2 | 2021-05-12 | 章程备案 |
无
|
2021-05-10新章程备案。
|
3 | 2021-05-12 | 股东变更 |
陈朗 ,刘建涛 ,刘学 ,王有连 ,徐保丰
|
陈朗 ,刘建涛 ,刘娟华 , [新增]刘学 ,王有连 ,肖兰芝 , [新增]徐保丰 ,张文波 [新增]
|
4 | 2021-01-29 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李姿 [退出]
|
黄斌 [新增]
|
5 | 2021-01-29 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘建涛
|
刘建涛
|
6 | 2021-01-29 | 股东变更 |
胡送军 , [退出]刘建涛 ,刘学 ,王希希 , [退出]徐保丰
|
陈朗 , [新增]刘建涛 ,刘学 ,王有连 , [新增]徐保丰
|
7 | 2021-01-29 | 章程备案 |
无
|
2021-01-29新章程备案。
|
8 | 2021-01-29 | 法定代表人变更 |
刘建涛
|
黄斌
|
9 | 2021-01-20 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
龚文军 [退出]
|
陈朗 [新增]
|
10 | 2021-01-20 | 股东变更 |
龚文军 , [退出]贺振兴 , [退出]胡送军 ,蒋奇峰 , [退出]刘建涛 ,刘学 ,王希希 ,徐保丰
|
胡送军 ,刘建涛 ,刘学 ,王希希 ,徐保丰
|