序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 肖培立 | 45% | 453.6万人民币 |
2 | 李辉 | 22% | 221.76万人民币 |
3 | 葛更峰 | 13% | 131.04万人民币 |
4 | 贺卫国 | 10% | 100.8万人民币 |
5 | 吴罗生 | 10% | 100.8万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
肖培立
|
|
2 |
李辉
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2017-09-25 | 股东变更 |
葛更峰 ,贺卫国 ,江双玲 , [退出]李彩凤 , [退出]李辉 ,李郁斌 , [退出]肖培立 ,朱石尧 [退出]
|
葛更峰 ,贺卫国 ,李辉 ,吴罗生 , [新增]肖培立
|
2 | 2017-09-25 | 章程备案 |
无
|
2017-09-22章程备案。
|
3 | 2017-09-25 | 法定代表人变更 |
李辉
|
肖培立
|
4 | 2017-09-25 | 联络员备案 |
唐慧萍 备案手机:*****
|
李辉 备案手机:*****
|
5 | 2017-09-25 | 投资人(股权)变更 |
肖培立 出资 268.8336万人民币;李辉 出资 268.8336万人民币;葛更峰 出资 201.6万人民币;贺卫国 出资 134.4672万人民币;李彩凤 出资 33.5664万人民币; [退出]江双玲 出资 33.5664万人民币; [退出]李郁斌 出资 33.5664万人民币; [退出]朱石尧 出资 33.5664万人民币; [退出]
|
肖培立 出资 453.6( + 68.72891% )万人民币;葛更峰 出资 131.04( - 35% )万人民币;贺卫国 出资 100.8( - 25.03748% )万人民币;李辉 出资 221.76( - 17.51031% )万人民币;吴罗生 出资 100.8万人民币; [新增]
|
6 | 2016-09-26 | 章程备案 |
无
|
2016-09-05章程备案。
|
7 | 2016-09-26 | 股东或股份****起人改变姓名或名称 |
肖培立;李辉;葛翠萼; [退出]贺卫国;李彩凤;江双玲;李郁斌;朱石尧;
|
肖培立;李辉;葛更峰; [新增]贺卫国;李彩凤;江双玲;李郁斌;朱石尧;
|
8 | 2016-09-26 | 联络员备案 |
唐慧萍 备案手机:*****
|
唐慧萍 备案手机:*****
|
9 | 2016-08-09 | 联络员备案 |
谭宇新 备案手机:*****
|
唐慧萍 备案手机:***** (网上办理)
|
10 | 2016-08-03 | 经营范围变更 |
房地产开****、经营。(凭资质证经营)
|
房地产开****、经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|