序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李如松 | 20% | 601.6万人民币 |
2 | 刘润恩 | 15% | 451.2万人民币 |
3 | 刘朝前 | 15% | 451.2万人民币 |
4 | 李伟成 | 10% | 300.8万人民币 |
5 | 罗辉 | 10% | 300.8万人民币 |
6 | 付海文 | 10% | 300.8万人民币 |
7 | 邬友**** | 10% | 300.8万人民币 |
8 | 刘梓登 | 10% | 300.8万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
邬前春
|
|
2 |
李如松
|
|
3 |
罗辉
|
|
4 |
付海文
|
|
5 |
刘润恩
|
|
6 |
邬友****
|
|
7 |
杨树良
|
|
8 |
刘梓登
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-12-03 | 财务负责人 |
|
付海文 ***
|
2 | 2019-12-03 | 经营范围变更 |
|
建筑工程、地基基础工程、装修装饰工程、土石方工程施工;建材销售;建筑劳务承包;建筑信息咨询服务;建筑选址服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
3 | 2018-04-28 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
付海文罗辉刘润恩 [新增]李如松
|
4 | 2018-04-28 | 股东变更 |
|
付海文 ,李如松 ,李伟成 ,刘朝前 ,刘润恩 , [新增]刘梓登 ,罗辉 ,邬友****
|
5 | 2017-10-24 | 监事备案 |
|
刘梓登杨树良邬友****
|
6 | 2017-10-24 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
刘梓登杨树良邬友****
|
7 | 2017-10-24 | 法定代表人变更 |
|
邬前春
|
8 | 2017-10-18 | 监事备案 |
|
刘梓登杨树良邬友****
|
9 | 2017-10-18 | 法定代表人变更 |
|
邬前春
|
10 | 2017-10-18 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
刘梓登杨树良邬友****
|