序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 曾德华 | 85.71482% | 925.72万人民币 |
2 | 郜艳 | 14.28519% | 154.28万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
曾德华
|
|
2 |
曾益恒
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-04-12 | 联络员备案 |
郜艳 *** 备案手机:***
|
石莎 *** 备案手机:***
|
2 | 2018-06-05 | 联络员备案 |
李凤 *** 备案手机:***
|
郜艳 *** 备案手机:***
|
3 | 2018-05-22 | 经营范围变更 |
建筑劳务服务(凭资质证经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
建筑劳务服务;公路、铁路、桥梁、涵洞、隧道、桥梁桩基、土石方、地铁站工程承包;市政、水利水电、污水、防水防腐保温、绿化、消防、钢结构工程施工;轨道焊接;管道安装;战场改造及铁路道路维修;室内外装饰装修;钢轨无损探伤检测;机械设备租赁和普通货物道路运输服务;通讯器材、五金交电产品、建筑材料、日用百货销售;胶结绝缘冻接材料代理销售及安装。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
4 | 2016-11-30 | 股东或股份****起人改变姓名或名称 |
曾德华;曾益恒; [退出]
|
曾德华;郜艳; [新增]
|
5 | 2016-10-20 | 股东变更 |
李本光 , [退出]刘建龙 , [退出]刘劲松 , [退出]刘文雄 , [退出]秦友兵 , [退出]曾建方 , [退出]曾雪华 [退出]
|
曾德华 , [新增]曾益恒 [新增]
|
6 | 2016-10-20 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
秦友兵 [退出]
|
曾益恒 [新增]
|
7 | 2016-10-20 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘劲松 [退出]
|
曾德华 [新增]
|
8 | 2016-10-20 | 法定代表人变更 |
刘劲松
|
曾德华
|
9 | 2016-10-20 | 经营范围变更 |
建筑劳务服务(凭资质证经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
建筑劳务服务(凭资质证经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
10 | 2016-10-20 | 监事备案 |
秦友兵 [退出]
|
曾益恒 [新增]
|