序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 吴兴平 | 100% | 508.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
吴兴平
|
|
2 |
邹爱民
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-06-28 | 联络员备案 |
胡小梅 *** 备案手机:***
|
吴兴平 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
2 | 2019-07-16 | 法定代表人变更 |
吴兴堂
|
吴兴平
|
3 | 2019-07-16 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
吴兴堂 [退出]
|
吴兴平 [新增]
|
4 | 2019-07-16 | 股东变更 |
吴兴堂 [退出]
|
吴兴平 [新增]
|
5 | 2019-07-01 | 联络员备案 |
谭日 *** 备案手机:***
|
胡小梅 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
6 | 2017-06-22 | 联络员备案 |
吴兴堂 备案手机:*****
|
谭日 备案手机:*****
|