序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 龚德大 | 16.66667% | 10.0万人民币 |
2 | 方楚才 | 13.33333% | 8.0万人民币 |
3 | 俞丁梧 | 13.33333% | 8.0万人民币 |
4 | 方石华 | 13.33333% | 8.0万人民币 |
5 | 俞国胜 | 13.33333% | 8.0万人民币 |
6 | 陈远胡 | 11.66667% | 7.0万人民币 |
7 | 方雪松 | 10% | 6.0万人民币 |
8 | 刘国光 | 8.33333% | 5.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
龚德大
|
|
2 |
俞丁梧
|
|
3 |
方楚才
|
|
4 |
方石华
|
|
5 |
刘国光
|
|
6 |
陈远胡
|
|
7 |
俞国胜
|
|
8 |
方雪松
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-05-29 | 联络员备案 |
方石华 *** 备案手机:***
|
方石华 *** 备案手机:***
|
2 | 2020-06-30 | 联络员备案 |
方石华 *** 备案手机:***
|
方石华 *** 备案手机:***
|
3 | 2020-06-28 | 联络员备案 |
方石华 *** 备案手机:***
|
方石华 *** 备案手机:***
|
4 | 2019-06-26 | 联络员备案 |
方石华 *** 备案手机:***
|
方石华 *** 备案手机:***
|
5 | 2019-06-24 | 联络员备案 |
方石华 *** 备案手机:***
|
方石华 *** 备案手机:***
|