序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 刘祥兴 | 86.66667% | 260.0万人民币 |
2 | 易礼华 | 3.33333% | 10.0万人民币 |
3 | 刘飞 | 3.33333% | 10.0万人民币 |
4 | 李志高 | 3.33333% | 10.0万人民币 |
5 | 刘聪 | 3.33333% | 10.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
刘祥兴
|
|
2 |
刘聪
|
|
3 |
易礼华
|
|
4 |
刘飞
|
|
5 |
李志高
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-06-10 | 联络员备案 |
刘祥兴 *** 备案手机:***
|
刘祥兴 *** 备案手机:***
|
2 | 2022-06-02 | 联络员备案 |
刘祥兴 *** 备案手机:***
|
刘祥兴 *** 备案手机:***
|
3 | 2021-10-14 | 资金数额变更 |
50万人民币
|
300.000000万人民币( + 500% )
|
4 | 2021-10-14 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2021-10-13成员及出资额变更
|
5 | 2020-06-16 | 联络员备案 |
刘祥兴 *** 备案手机:***
|
刘祥兴 *** 备案手机:***
|
6 | 2020-06-14 | 联络员备案 |
刘祥兴 *** 备案手机:***
|
刘祥兴 *** 备案手机:***
|
7 | 2019-06-09 | 联络员备案 |
刘祥兴 *** 备案手机:***
|
刘祥兴 *** 备案手机:***
|
8 | 2019-06-06 | 联络员备案 |
刘祥兴 *** 备案手机:***
|
刘祥兴 *** 备案手机:***
|
9 | 2018-11-21 | 财务负责人 |
梁洪 ***
|
刘祥兴 ***
|
10 | 2018-11-21 | 法定代表人变更 |
梁洪
|
刘祥兴
|