序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 康喜平 | 51% | 25.5万人民币 |
2 | 杨启**** | 49% | 24.5万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
康喜平
|
|
2 |
杨启****
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-05-28 | 联络员备案 |
康喜平 *** 备案手机:***
|
康喜平 *** 备案手机:***
|
2 | 2021-05-25 | 联络员备案 |
康喜平 *** 备案手机:***
|
康喜平 *** 备案手机:***
|
3 | 2017-10-24 | 财务负责人 |
|
康喜平
|
4 | 2017-10-24 | 经营范围变更 |
凭本企业有效资质证书从事物业管理。
|
凭本企业有效资质证书从事物业管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
5 | 2017-05-10 | 联络员备案 |
曾松勇 备案手机:*****
|
康喜平 备案手机:*****
|
6 | 2012-06-28 | 法定代表人变更 |
曾一川
|
康喜平
|
7 | 2012-06-28 | 地址变更 |
冷水江市市场路
|
冷水江市教育路(山水名城住宅小区B栋4单元103室)
|
8 | 2012-06-28 | 市场主体类型变更 |
9231
|
9230
|
9 | 2012-06-28 | 投资人(股权)变更 |
曾一川出资 50.00000万元 人民币
|
康喜平出资 25.50000万元 人民币 ; [新增]杨启****出资 24.50000万元 人民币 [新增]
|
10 | 2012-06-28 | 投资人(股权)变更 |
股东实际出资50.0
|
股东实际出资50.0
|