序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 金又华 | 90% | 720.0万人民币 |
2 | 刘爱平 | 5% | 40.0万人民币 |
3 | 金艳 | 5% | 40.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
金又华
|
|
2 |
金艳
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-06-29 | 联络员备案 |
王立新 *** 备案手机:***
|
王立新 *** 备案手机:***
|
2 | 2016-11-08 | 股东变更 |
金艳 ,金又华
|
金艳 ,金又华 ,刘爱平 [新增]
|
3 | 2016-11-08 | 投资人(股权)变更 |
金又华 出资 480万人民币;金艳 出资 320万人民币;
|
金又华 出资 720( + 50% )万人民币;金艳 出资 40( - 87.5% )万人民币;刘爱平 出资 40万人民币; [新增]
|
4 | 2016-11-08 | 经营范围变更 |
房地产开****经营。
|
房地产开****经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
5 | 2016-11-08 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2016-11-01第四章 第五条 股东股份及出资
|
6 | 2016-06-02 | 联络员备案 |
朱敬彬 备案手机:*****
|
王立新 备案手机:*****
|
7 | 2015-12-03 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
金又华 [退出]
|
金艳 [新增]
|
8 | 2015-12-03 | 章程修正案备案 |
无
|
|
9 | 2015-12-03 | 法定代表人变更 |
金艳
|
金又华
|
10 | 2015-12-03 | 财务负责人 |
|
朱敬彬
|