序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 中国葛洲坝集团水务运营有限公司 | 100% | 1000.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
于涛
|
|
2 |
徐春平
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-06-11 | 法定代表人变更 |
姚雨
|
于涛
|
2 | 2021-06-11 | 章程备案 |
无
|
|
3 | 2019-01-25 | 法定代表人变更 |
王江刚
|
姚雨
|
4 | 2018-12-11 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
凌睿 [退出]
|
徐春平 [新增]
|
5 | 2017-11-03 | 股东或股份****起人改变姓名或名称 |
湖南海川达投资管理有限公司; [退出]
|
中国葛洲坝集团水务运营有限公司; [新增]
|
6 | 2017-11-03 | 投资人(股权)变更 |
湖南海川达投资管理有限公司 出资 1000万人民币; [退出]
|
中国葛洲坝集团水务运营有限公司 出资 1000万人民币; [新增]
|
7 | 2017-06-27 | 法定代表人变更 |
谢诗海
|
王江刚
|
8 | 2015-02-09 | 投资人(股权)变更 |
广东海川达投资(集团)有限公司 [退出]
|
湖南海川达投资管理有限公司 [新增]
|