序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 杨学长 | 37.5% | 75.0万人民币 |
2 | 袁菲 | 37.5% | 75.0万人民币 |
3 | 李红娟 | 25% | 50.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
袁菲
|
|
2 |
李红娟
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-05-23 | 联络员备案 |
杨立忠 *** 备案手机:***
|
杨立忠 *** 备案手机:***
|
2 | 2021-07-16 | 法定代表人变更 |
杨学长
|
袁菲
|
3 | 2021-07-16 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
杨学长 [退出]
|
袁菲 [新增]
|
4 | 2020-09-02 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2020-08-24修改章程第六条。
|
5 | 2020-09-02 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
杨学长 [退出]
|
李红娟 [新增]
|
6 | 2020-09-02 | 法定代表人变更 |
杨亲密
|
杨学长
|
7 | 2020-09-02 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
杨亲密 [退出]
|
杨学长 [新增]
|
8 | 2020-09-02 | 股东变更 |
杨亲密 , [退出]杨学长 ,袁菲
|
李红娟 , [新增]杨学长 ,袁菲
|