序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 佘少兵 | 80% | 4000.0万人民币 |
2 | 戴慧华 | 10% | 500.0万人民币 |
3 | 佘海洋 | 10% | 500.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
佘少兵
|
|
2 |
佘海洋
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-05-11 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2021-05-10原章程第三章第六条 股东名称或者姓名、出资额及出资时间 修改为 :佘少兵*** (出资比例80%) 2034-09-12、货币认缴4000万、实缴280万(2021-05-06);佘海洋 *** (出资比例10%) 2034-09-12、货币认缴500万、实缴30万(2021-05-06);戴慧华 *** (出资比例10%) 2034-09-12、货币认缴500万、实缴30万(2021-05-06)
|
2 | 2021-05-11 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
佘少兵
|
3 | 2019-04-11 | 联络员备案 |
李红艳 *** 备案手机:***
|
聂琼 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
4 | 2019-03-27 | 股东变更 |
王绿英 [退出]
|
戴慧华 , [新增]佘海洋 , [新增]佘少兵 [新增]
|
5 | 2019-03-27 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司(自然人独资)
|
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
6 | 2019-03-27 | 法定代表人变更 |
王绿英
|
佘少兵
|
7 | 2019-03-27 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
王绿英 [退出]
|
佘少兵 [新增]
|
8 | 2019-03-27 | 财务负责人 |
|
聂琼 ***
|
9 | 2019-03-27 | 联络员备案 |
聂琼 *** 备案手机:***
|
李红艳 *** 备案手机:***
|
10 | 2019-03-27 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘燕军 [退出]
|
佘海洋 [新增]
|