序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 吴纯成 | 50% | 500万人民币 |
2 | 吴教导 | 50% | 500万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
吴教导
|
|
2 |
吴巍
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-03-09 | 联络员备案 |
吴教导 *** 备案手机:***
|
吴教导 *** 备案手机:***
|
2 | 2020-06-11 | 联络员备案 |
吴教导 *** 备案手机:***
|
吴教导 *** 备案手机:***
|
3 | 2020-06-08 | 联络员备案 |
吴教导 *** 备案手机:***
|
吴教导 *** 备案手机:***
|
4 | 2019-06-13 | 联络员备案 |
吴教导 *** 备案手机:***
|
吴教导 *** 备案手机:***
|
5 | 2019-06-12 | 联络员备案 |
吴教导 *** 备案手机:***
|
吴教导 *** 备案手机:***
|