序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 陈叶静 | 100% | 50.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李成斌
|
|
2 |
陈叶静
|
|
3 |
陈方艾
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
龙山县家诚房地产经纪有限公司来凤分公司
|
符玲 | 2019-08-14 |
2 |
龙山县家诚房地产经纪有限公司利川分公司
|
李培炎 | 2019-07-10 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-11-02 | 法定代表人变更 |
陈叶静
|
李成斌
|
2 | 2020-11-02 | 章程备案 |
无
|
2020-10-22注册资金由1000万元变成50万元、法定代表人变更,监事职务变更。
|
3 | 2020-11-02 | 注册资本变更 |
1000万人民币
|
50.000000万人民币( - 95% )
|
4 | 2020-11-02 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李成斌 [退出]
|
陈叶静 [新增]
|
5 | 2020-11-02 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
陈叶静 [退出]
|
李成斌 [新增]
|
6 | 2020-11-02 | 股东变更 |
陈叶静
|
陈叶静
|
7 | 2019-05-08 | 章程备案 |
无
|
2019-05-07增加注册资本
|
8 | 2019-05-08 | 注册资本变更 |
50万人民币
|
1000.000000万人民币( + 1900% )
|
9 | 2019-05-08 | 股东变更 |
陈叶静
|
陈叶静
|
10 | 2019-05-08 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
向道辉 [退出]
|
陈方艾 [新增]
|