序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 祥源凤凰旅游****展有限公司 | 98.69191% | 7557.8081万人民币 |
2 | 祥源控股集团有限责任公司 | 1.30809% | 100.1731万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
常红卫
|
|
2 |
欧阳明
|
|
3 |
孙东洋
|
|
4 |
张晓军
|
|
5 |
彭凡
|
|
6 |
陈力
|
|
7 |
方晨
|
|
8 |
王文峰
|
|
9 |
柯海云
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
凤凰古城文化旅游投资股份有限公司万寿宫驿站
|
田月 | 2015-12-24 |
2 |
凤凰古城文化旅游投资股份有限公司武陵源门票代售点
|
卓名成 | 2011-05-10 |
3 |
凤凰古城文化旅游投资股份有限公司虹桥茶艺楼
|
叶文智 | 2006-07-05 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-09-16 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
常红卫 [退出]
|
陈力 [新增]
|
2 | 2021-04-28 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
张晓军李新宇 [退出]常红卫胡子敬 [退出]伍跃时 [退出]
|
张晓军欧阳明 [新增]孙东洋 [新增]彭凡 [新增]常红卫
|
3 | 2021-04-28 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2021-04-26股东
|
4 | 2021-04-21 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
方晨柯海云陆井培 [退出]
|
柯海云方晨王文峰 [新增]
|
5 | 2021-04-21 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
伍跃时李新宇范文广 [退出]常红卫胡子敬
|
常红卫胡子敬伍跃时李新宇张晓军 [新增]
|
6 | 2021-03-19 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
柯海云陆井培唐正武 [退出]
|
方晨 [新增]柯海云陆井培
|
7 | 2021-02-05 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2021-02-05修改公司章程第20条内容
|
8 | 2020-10-09 | 法定代表人变更 |
范文广
|
常红卫
|
9 | 2019-09-25 | 法定代表人变更 |
叶文智
|
范文广
|
10 | 2019-09-25 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
常红卫
|