序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 肖依 | 100% | 30.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
肖依
|
|
2 |
吴敏榕
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-11-05 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
肖矾屿 [退出]
|
肖依 [新增]
|
2 | 2020-11-05 | 法定代表人变更 |
肖矾屿
|
肖依
|
3 | 2020-11-05 | 联络员备案 |
肖矾屿 *** 备案手机:***
|
肖依 *** 备案手机:***
|
4 | 2020-11-05 | 股东变更 |
肖矾屿 [退出]
|
肖依 [新增]
|
5 | 2020-11-05 | 章程备案 |
无
|
2020-11-04变更公司股东、股权
|
6 | 2019-06-18 | 联络员备案 |
肖矾屿 *** 备案手机:***
|
肖矾屿 *** 备案手机:***
|
7 | 2019-06-17 | 联络员备案 |
肖矾屿 *** 备案手机:***
|
肖矾屿 *** 备案手机:***
|