序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 杨辉 | 70% | 466.2万人民币 |
2 | 向文剑 | 30% | 199.8万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
向文剑
|
|
2 |
杨辉
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-03-08 | 股东变更 |
林秋玲 , [退出]向文剑
|
向文剑 ,杨辉 [新增]
|
2 | 2021-03-08 | 章程备案 |
无
|
2021-03-05通过公司新章程,股东股权变更、工商联络员变更。
|
3 | 2021-03-08 | 联络员备案 |
向文剑 *** 备案手机:***
|
杨辉 *** 备案手机:***
|
4 | 2020-12-21 | 章程备案 |
无
|
2020-12-03公司股权变更
|
5 | 2020-12-21 | 股东变更 |
林秋玲 ,向文剑
|
林秋玲 ,向文剑
|