序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2017-11-21 | 负责人变更 |
彭大辉 [退出]
|
唐华 [新增]
|
2 | 2017-06-13 | 负责人变更 |
张锐 [退出]
|
彭大辉 [新增]
|
3 | 2016-05-27 | 财务负责人 |
|
裴菲
|
4 | 2016-05-27 | 负责人变更 |
彭大辉 [退出]
|
张锐 [新增]
|
5 | 2016-05-27 | 联络员备案 |
备案手机:*****
|
欧玉生 备案手机:*****
|
6 | 2014-06-25 | 其他事项备案 |
廖继文
|
彭大辉
|
7 | 2014-06-25 | 法定代表人变更 |
廖继文
|
彭大辉
|