序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 吴各 | 51% | 255.0万人民币 |
2 | 骆安 | 49% | 245.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
骆安
|
|
2 |
吴各
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-07-21 | 股东变更 |
李开敏 , [退出]骆安 ,彭峰 , [退出]吴各
|
骆安 ,吴各
|
2 | 2022-07-21 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
吴各
|
吴各
|
3 | 2022-07-21 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
彭峰 [退出]
|
骆安 [新增]
|
4 | 2022-07-21 | 章程备案 |
无
|
2022-07-11新章程
|
5 | 2022-07-21 | 法定代表人变更 |
彭峰
|
骆安
|
6 | 2021-04-18 | 联络员备案 |
杨琴 *** 备案手机:***
|
孙榕 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
7 | 2020-05-26 | 联络员备案 |
张永花 *** 备案手机:***
|
杨琴 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
8 | 2016-12-13 | 股东变更 |
刘覃 , [退出]骆安 ,彭峰 ,吴各
|
李开敏 , [新增]骆安 ,彭峰 ,吴各
|
9 | 2016-12-13 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2016-12-09股东变更。
|
10 | 2016-12-13 | 投资人(股权)变更 |
吴各 出资 75万人民币;骆安 出资 75万人民币;刘覃 出资 275万人民币; [退出]彭峰 出资 75万人民币;
|
吴各 出资 75万人民币;骆安 出资 75万人民币;李开敏 出资 75万人民币; [新增]彭峰 出资 275( + 266.66667% )万人民币;
|