序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 王建民 | 80% | 160万人民币 |
2 | 王博方 | 5% | 10万人民币 |
3 | 王磊 | 5% | 10万人民币 |
4 | 王宏林 | 5% | 10万人民币 |
5 | 王本宏 | 5% | 10万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
王建民
|
|
2 |
王宏林
|
|
3 |
王磊
|
|
4 |
王本宏
|
|
5 |
王博方
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-04-24 | 章程修正案备案 |
无
|
|
2 | 2020-04-24 | 资金数额变更 |
50万人民币
|
|
3 | 2019-04-18 | 联络员备案 |
王建民 *** 备案手机:***
|
|
4 | 2018-05-23 | 联络员备案 |
王建民 *** 备案手机:***
|
|
5 | 2017-05-04 | 联络员备案 |
王建民 备案手机:*****
|
|
6 | 2016-06-21 | 联络员备案 |
肖家明 备案手机:*****
|
|